Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 10000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
PAJEMAS SARL en liquidation au capital de 10.000,00 € Siège social : 100 CHE DE BELLEVUE 06560 VALBONNE 917 463 325 RCS GRASSE CLÔTURE DE LIQUIDATION L’AGE du 31/12/2022 a approuve les comptes de liquidation, donné quitus de sa gestion au liquidateur, Et prononcé la clôture des opérations de liquidation, à compter du 31/12/2022. Mention au RCS de GRASSE.
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 7650.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
ACHAT TRAVAUX VENTE Sigle : A.T.V. SARL au capital de 7 650 € 90 Route du Val de Gorbio, Azur Parc, Les Lauriers, 06500 MENTON RCS NICE n° 441 906 385 AVIS Aux termes d’une AGE du 25/03/2024, prenant effet ce jour, il a eté décidé de : 1) la nomination de Monsieur Paolo MINEO sis 14 Route du Val des Castagnins, Résidence « Isabelle », 06500 MENTON, en qualité de gérant en remplacement de Madame Isabelle STERNA, démissionnaire. 2) transferer le siège social au domicile du gérant : Résidence « Isabelle » 14 Route du Val des Castagnins, 06500 MENTON Les statuts ont été modifiés en conséquence. Validation : RCS NICE.
Syndicat mixte ouvert
Evenement: Enquête Publique
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER SERVICE MARITIME COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE SYNDICAT MIXTE INONDATIONS AMÉNAGEMENTS ET GESTION DE L’EAU MARALPIN AVIS Conformément au code général de la proprieté des personnes publiques (articles R.2124-1 à R.2124-12) relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, le préfet des Alpes-Maritimes a été sollicité par le Syndicat Mixte Inondations Aménagements et Gestion de l’Eau (SMIAGE) maralpin pour le compte de la communauté d’agglomération de la Riviera française, En vue de l’octroi d’une concession d’utilisation du Domaine Public Maritime en dehors des ports. Elle concerne la création et l’entretien d’un ouvrage atténuateur de houle constitué d’une digue sous-marine en enrochements à implanter dans la passe de l’anse nord des Sablettes, sur la commune de Menton. Préalablement à l’ouverture de l’instruction administrative, le préfet des Alpes-Maritimes, conformément à l’article R.2124-5 du C.G.P.P.P, procède à une publicité préalable consistant en un avis publié dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, habilités à recevoir des annonces légales diffusées dans le département.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
GRG COMPANY SASU au capital de 1 000 € sise 203 route de bellet, 06200 NICE RCS NICE n° 947 871 018 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par décision de l’associe unique du 27/03/2024, prenant effet le 03/05/2023, Il a été décidé de transférer le siège social au 60 Chemin de font graissan, Le Cervin, 06250 MOUGINS. Président: Monsieur Baptiste GRANGE demeurant 203 Route de Bellet, 06200 NICE Mention au : RCS CANNES.
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 7622.45 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE L’OUEST Société à responsabilité limitee en liquidation au capital de 7 622,45 euros Siège social et siège de liquidation : 130, Boulevard Eugène Gazagnaire 06400 CANNES RCS CANNES 421 162 983 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une décision en date du 19 février 2024, L’associé unique, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur Yves BAUCHET, demeurant 130, Boulevard Eugène Gazagnaire 06400 CANNES, de son mandat de liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion et a prononcé la clôture de la liquidation, à compter rétroactivement du 31 octobre 2023. Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de commerce de CANNES, en annexe au Registre du commerce et des sociétés et la Société sera radiée dudit registre. Pour avis Le Liquidateur
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1000.00 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
CESSION DE FONDS DE COMMERCE Aux termes d’un acte SSP électronique en date du 02/04/2024, enregistre au SIE de NICE le 12/04/2024, Dossier n°6446, référence 0604P61 2024 A 1137, la société IRON BODY FIT (I B F LE CANNET), SAS au capital de 1 000 € dont le siège est à LE CANNET (06110) Place Pierre Sauvaigo Centre Commercial les Mimosas et immatriculée sous le n° 837.569.185 RCS CANNES, a cédé à la Société EMS LE CANNET, SAS au capital de 1.000 €, dont le siège est à LE CANNET (06110) Place Pierre Sauvaigo Centre Commercial Les Mimosas et immatriculée sous le n° 987.747.607 RCS CANNES, un fonds de commerce de body fitness par électrostimulation sous enseigne « IRON BODY FIT » situé à LE CANNET (06110) Place Sauvaigo Centre Commercial Les Mimosas.L’entrée en jouissance est fixée au 01/04/2024 La cession a été consentie et acceptée moyennant le prix principal 120.000 €. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des publications légales au siège du fonds cédé, soit à LE CANNET (06110) Place Sauvaigo Centre Commercial Les Mimosas, pour la validité des oppositions et au cabinet de la Selarl XY AVOCATS, 26 rue de la Madeleine 60200 COMPIEGNE pour la correspondance. Pour avis.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 17/04/2024, il a eté constitué une SCI dénommée: AFEF LOCATION Capital: 1 000 € Siège: 284 Rue de la Vigne, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE Objet: L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant: Mme Faïza EL IDRISSI demeurant 284 Rue de la Vigne, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE Co-gérant : Mle Fatima AIT HASSOU demeurant 284 rue de la vigne, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE. Cession de parts: Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS CANNES.
SAS, société par actions simplifiée 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
JUANITA SAS au capital de 1 000 € 1 rue bricka, Juan les Pins, 06160 ANTIBES RCS ANTIBES n° 914 948 088 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 15/04/2024, Prenant effet le 15/04/2024, il a éte décidé de transférer le siège social au 2 Rue de la Foux, LE GRAND LARGE - CORVETTE 4, 06800 CAGNES-SUR-MER. Mention au : RCS ANTIBES.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite