SAS, société par actions simplifiée 232600.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
FRANCE COLIS SANTE Sociéte par actions simplifiée au capital de 160.600 euros Siège social : allée des arts graphiques 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR R.C.S. ANTIBES 483 034 146 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL Aux termes du PV d’AG du 5 avril 2024, l’associé unique a décidé d’augmenter le capital social de 72 000 € (soixante-douze mille euros) pour le porter ainsi de 160.600 € (cent soixante mille six cents euros) à 232.600 € (deux cent trente-deux mille six cents euros) par émission de 7.200 (sept mille deux cents) actions nouvelles de dix (10) euros chacune. L’article 6 des statuts a été modifié en conséquence. Mention sera faite au RCS d’ANTIBES.
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 10000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
LUXORIA INTERIORS SARL au capital de 10000 € Siège social : 19 rue de Rivoli 06000 NICE RCS NICE 752272336 TRANSFERT DE SIÈGE Par decision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18/04/2024 , il a été décidé de transférer le siège social au 38 rue pastorelli 06000 NICE à compter du 18/04/2024 Modification au RCS de NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
RCMD SCI au capital de 1 000 € 57 rte d auribeau, 06130 GRASSE RCS GRASSE n° 798 840 278 AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d’une AGE du 23/04/2024, prenant effet le 23/04/2024, Les associés ont decidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Monsieur Robert, Aime BENYAYER sis 500 Avenue du 23 Août, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé chez le liquidateur. C’est à cette adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS GRASSE. Pour avis Le représentant légal
SAS, société par actions simplifiée 200.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
WOW-OUI Société par actions simplifiée en liquidation au capital de 200 euros Siege social et siège de liquidation : 2 rue Ribotti 06300 NICE 902 392 612 RCS NICE CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une décision en date du 04/07/2022 l’associé unique, après avoir entendu le rapport du liquidateur, A approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Rutger EYSVOGEL demeurant 2 rue Ribotti 06300 NICE, de son mandat de liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion et a prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de commerce de NICE, en annexe au Registre du commerce et des sociétés et la Société sera radiée dudit registre. Pour avis, Le Liquidateur
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 5000.00 EUR
Evenement: Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
DONATELLO BATIMENT SARL au capital de 5 000 € 2797 che de saint claude, LE GALAXIE, 06600 ANTIBES RCS ANTIBES n° 535 352 504 AVIS DE CONTINUATION D’ACTIVITE MALGRÉ PERTE DE LA MOITIÉ DU CAPITAL Par décision de l’associe unique du 15/04/2024, Prenant effet ce jour, les associés ont décidé de qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la société malgré une perte de la moitié du capital social. Validation : RCS de ANTIBES.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP du 12/04/2024, constitution d’une SASU denommée : JB POISSONNERIE Capital : 1 000 € Siège : 42 rue monseigneur alfred dumas, 06300 NICE Objet : La société a pour objet en france et à l’étranger : commerce de détail de poissons, Crustacés et mollusques sur marché, activité ambulante toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : - la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus ; - la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ; - la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe. - toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. Président : Monsieur Ahmed JERBI demeurant à 42 rue monseigneur alfred dumas, 06300 NICE Transmission des actions : Libre tant que la société est unipersonnelle. Si la société devient pluripersonnelle, les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu’après agrément donné par décision collective à la majorité des 2/3 des actionnaires présents ou représentés. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE.
Société civile immobilière 4564.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AVIS Aux termes du proces-verbal de l’assemblée générale du 25 février 2024, les associés de la SCI FLANDRES société civile immobilière au capital de 4.564 € dont le siège est situé à Cannes 23 av. Albert Ier, Immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 445 006 885 ont pris acte de la démission des fonctions de cogérants de messieurs Yves DURIEZ et Gaston DUFOUR à compter du 25 février 2024 et de la nomination en qualité de cogérants de Mme Marie Thérèse HALLIER-DURIEZ née le 29/10/1951 à Le Mesnil Mauger (14) demeurannt 20 résidence Damozanne 14000 CAEN et Mr. Arnaud DUFOUR né le 24-12-1970 à Lille (59) demeurant 8 avenue des Toises LAUSANNE Suisse.
SAS, société par actions simplifiée 8000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
ETUDE GENEALOGIQUE BERTRAND ET BLAISE SAS en liquidation au capital de 8 000 € 29 rue pastorelli, NICE EUROPE BLOC B, 06000 NICE RCS NICE n° 439 291 352 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une AGO du 31/12/2023, Il a eté décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; de donner quitus au liquidateur Madame Michele BLAISE, demeurant 1 bis avenue de béarn, 06000 NICE pour sa gestion et de le décharger de son mandat ; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 31/12/2023. Radiation au RCS de NICE.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite