Société en nom collectif (SNC) 13000000 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
143114 Aux termes d'un acte SSP en date à NICE du 4/9/2014, enregistré au Pôle Enregistrement de NICE le 30/9/2014, Bordereau 2014/2565, Case 2, La Société U PROXIMITE SUD EXPLOITATION S.N.C. au capital de 13 000 000 €, Zone d'Activités Commerciales des Ferrières II, allée de Vaugrenier, 83490 LE MUY, 573 750 619 RCS FREJUS, a cédé à : La Société NATURALIA FRANCE, S.A.S. au capital de 240 000 €, 14/16, rue Marc Bloch, 92110 CLICHY, 302 474 648 RCS NANTERRE, le fonds de commerce de vente de produits de droguerie, d'hygiène et d'entretien, de produits alimentaires et boissons, et de produits de consommation courante, sis et exploité 3, rue Paul Deroulède, 06000 NICE, moyennant le prix de 70 000 €. L'entrée en jouissance a été fixée au 30/9/2014. Les oppositions s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, au Cabinet de Maître Jérôme ZUCCARELLI, Avocat au Barreau de NICE, 8 rue de France, 06000 NICE. Pour avis
Société à responsabilité limitée (SARL) 150 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
143098 KARINE » SARL au capital de 150 euros Siège : 6 rue Sainte Réparate 06300 NICE RCS NICE B 534 824 107 (2011 B 01945) Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date à NICE du 23 septembre 2014, les Associés ont décidé de nommer en qualité de Co-Gérantes à compter rétroactivement du 20 juin 2014, Madame Sarah BENFETOUM, épouse VIEVILLE, demeurant à NICE (06300), 5 rue de la Poissonnerie, et Madame Renata OLIVERI demeurant à NICE (06000), 10 rue Defly. Formalités au Greffe du Tribunal de Commerce de NICE. Pour avis.
Société civile immobilière 900 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
143092 GAMBETTA, SCI au capital de 900 €. Siège social : 106 avenue du Maréchal Gallieni, 06400 CANNES. 492 592 217 RCS de CANNES. L'AGE du 03/10/2014 a décidé de transférer le siège social de la Société 8 rue Macé, 06400 CANNES, à compter du 03/10/2014. Mention au RCS de CANNES
Société à responsabilité limitée (SARL) 48000 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
143110 SOCIETE IMMOBILIERE D'EZE SARL en liquidation Au capital de 48 000 Euros Siège social : 455 Promenade des Anglais, Porte de l'Arénas, Hall C C/o BFI, 06200 NICE 313 967 721 RCS NICE Aux termes des décisions de l'Associé unique en date du 12/08/2014, il a été décidé de prononcer la dissolution anticipée de la Société. M. Dennis GEISSLER, demeurant Fechenmuehle 1, 64486 BRUCHKOEBEL (ALLEMAGNE), a été nommé en qualité de Liquidateur. Le siège de liquidation a été fixé au siège social de la Société. Le dépôt légal sera effectué au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 526125 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
143112 MGTI-SNEV SAS au capital de 526 125 € Siège Social : ZI de Fongeri 265 route de la Baronne, Bât. C 06640 SAINT JEANNET 305 509 127 RCS GRASSE Suivant décisions de l'Associé unique en date du 01.10.2014, il a été décidé de transférer le siège social à IVRY SUR SEINE 94200 128 Bis Avenue Jean Jaurès. Corrélativement, l'Article 3 Siège social des statuts est ainsi modifié : Le siège social reste fixé à : 06640 SAINT JEANNET ZI de Fongeri 265 Route de la Baronne, Bât. C (ancienne mention) ; Le siège social est fixé à : 94200 IVRY SUR SEINE 128 Bis Avenue Jean Jaurès (nouvelle mention). La Société sera radiée du RCS de GRASSE et immatriculée au RCS de CRÉTEIL. Pour avis.
Société civile immobilière 3000 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
143095 60 DABRAY SCI en liquidation au capital de 3.000 € C/O OPIDIA Conseils et Etudes 7 rue Penchienatti 06000 NICE RCS NICE D 537 684 664 Aux termes d'une délibération de l'A.G.E. réunie le 30/09/2014, les Associés ont approuvé les comptes de liquidation, déchargé Monsieur Bruno HIRTH, domicilié à NICE (06000), 17 avenue Villermont, de son mandat de Liquidateur, donné quitus entier et sans réserve de sa gestion et ont prononcé la clôture de la liquidation au 30/09/2014. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de NICE. Pour avis, le Liquidateur
Société civile immobilière 100000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
143085 SCI NELLCOTE BAIE DE VILLEFRANCHE S.C.I. au capital de 100 000 € Siège social : 10 av. Louise Bordes Quartier de Grasseuil, Villa Nellcote 06230 VILLEFRANCHE SUR MER 499 817 070 RCS NICE Suivant Procès-Verbal en date du 01/10/2014, l'Assemblée Générale a nommé en qualité de Gérant M. Sergey VAKULA demeurant 1 rue des Genêts 98000 MONACO en remplacement de M. Edward CHAMY démissionnaire. Mention sera portée au RCS de NICE
Société à responsabilité limitée (SARL) 15200 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
143099 CRÉATIONS J.C. DELEPINE CÔTE D'AZUR SARL au capital de 15 200 euros Siège social : 129 rue d'Antibes 06400 CANNES 327 853 503 RCS CANNES Les mandats des Commissaires aux Comptes étant arrivés à échéance, l'AGO du 30.09.2014 n'a pas renouvelé les mandats de la SARL AD QUO sis 26 rue du Colonel Dumont à GRENOBLE (38000) ès-qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire et de la SARL B2A sis 1 place d'Apvril à GRENOBLE (38000) ès-qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant. Pour avis, la Gérance.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite