Société civile 2000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
SELARL LEBAILLY DUREL SOCIÉTÉ D’AVOCATS 646 ROUTE DES DIGUES EUPHORBE BP 36 14123 FLEURY SUR ORNE ISAJOS Sociéte Civile en liquidation Au capital de 2 000 € Siège social : ANTIBES (06600) Appartement 109 Résidence les Pins Bleus A 55 avenue de Cannes RCS ANTIBES 789 505 906 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une délibération du 19/01/2023, l’Assemblée Générale a approuvé les comptes de liquidation, Donné quitus et décharge de son mandat au liquidateur et prononcé la clôture des opérations de liquidation. Le dépôt des actes, pièces et comptes relatifs à la liquidation sera transmis au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANTIBES, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour avis Le Liquidateur
Société à responsabilité limitée (SARL) 8000.00 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
VENTE DE FONDS DE COMMERCE : Aux termes d’un acte acte authentique reçu par Me François PAUL, Notaire à 23 Boulevard Gambetta NICE (06) en date du 28/02/2023, Enregistré à la recette de NICE, le 03/03/2023, Dossier 2023 00004413 reférence 0604P61 2023N00438 L’OUSTAOU, SARL au capital de 8 000 €, 43 Bd Gambetta, 06000 NICE, 508 489 986 RCS NICE A cédé à : SAS CAPITAINE, SAS au capital de 1 000 €, 43 Bd Gambetta, 06000 NICE 948 651 591 RCS NICE. Un fonds de commerce de CAFE BAR BRASSERIE sis 43 Bd Gambetta, 06000 NICE. Ladite cession a eu lieu moyennant le prix principal de 450 000 €. L’entrée en jouissance a été fixée au 28/02/2023. Les oppositions éventuelles seront reçues dans les dix jours de la dernière date des publications légales chez ME FRANCOIS PAUL 23 Bd Gambetta, NICE, (France), 06000 NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
FICETEX Avocats au Barreau de NICE 4, rue Kosma 06000 NICE Tél: 04 93 16 27 78 Fax: 04 93 82 00 54 AVIS DE CONSTITUTION Aux termes de l’acte SSP signé électroniquement du 16 mars 2023, Il a eté constitué une Société Civile Immobilière dénommée ’SIROCCO’ pour une durée de 50 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. L’objet de cette Société est l’acquisition, la propriété et la gestion par bail ou autrement de tous biens et droits immobiliers. Le siège social a été fixé : 6, avenue du Dauphiné 06000 NICE Le capital social de 1 000 € (Mille euros). Il est divisé en 1 000 (mille) parts sociales d’un montant nominal égal à 1 € (un euro) chacune, La Société sera gérée par : Monsieur Andrei DAVYDOV Né le 12 avril 1970 à Bichkek (anciennement Frounzé) au KIRGHIZISTAN De nationalité Russe Demeurant : 6, avenue du Dauphiné 06000 NICE Pour une durée indéterminée et avec tous pouvoirs pour l’engager. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Chaque associé pourra librement céder toute ou partie de ses parts à l’un ou plusieurs de ses enfants. Toutes autres cessions n’interviennent qu’après agrément du cessionnaire à l’unanimité des associés, et après exercice éventuel du droit de préemption de l’associé. La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE. Le Gérant.
Société à responsabilité limitée (SARL) 305050.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
TOLPLEX SARL au capital de 305 050 €uros Siège social : 9 boulevard du Genéral de Gaulle 06340 LA TRINITE 384 473 773 RCS NICE AVIS Aux termes de l’AGO du 08/02/2023, les associés ont décidé de nommer co-gérant M. Daniel Joseph CURTIN demeurant Fairfield House, 18 Fairfield Park, Rathgar, Dublin 6, Dublin (IRLANDE) et M. Howard John TAYLOR demeurant Hale, 7, Heath Road, Altrincham WA14 2UJ, (ANGLETERRE). Mention au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 2000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
LOMBART SAS au capital de 2 000 € 298 Avenue Sainte-Marguerite, 06200 NICE RCS NICE n° 489 971 978 AVIS Aux termes d’une AGE du 22/03/2023, prenant effet ce jour, Nomination en qualité de president HOLDING FLM, SAS au capital de 10 000 €, 825 099 955 RCS ANTIBES, représenté par Monsieur Leonardo COMITE sis 5 Rue Paul Gauguin, 06800 CAGNES-SUR-MER, en remplacement de Monsieur Christophe LOMBART démissionnaire. Nomination de Monsieur Christophe LOMBART sis 298 Avenue Sainte Marguerite - 06200 NICE en qualité de Directeur Général et transfert de siège au 20 Chemin de l’école de Lingotière 06200 NICE. Validation : RCS NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte authentique etabli par Me Stéphane CASANOVA notaire à Nice 7 bis rue caffarelli du 15/03/2023, il a été constitué une SCI dénommée: BIZEN Capital: 1 000 € Siège: 860 Chemin de Castellaras, 06370 MOUANS-SARTOUX Objet: L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant: Monsieur Pierre MAURATILLE demeurant 1 Buckley Road, 309740 SINGAPORE Co-gérant : Madame Yasuko MAURATILLE née SUZUKI demeurant 1 buckley road, 309740 SINGAPORE(Singapour) Cession de parts: Toute cession de part sociale est soumise à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS CANNES.
Commune
Evenement: Plan Local d'Urbanisme (PLU)
AVIS au PUBLIC PREMIER AVIS COMMUNE du ROURET ooooooooooo ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ARRETE DU MAIRE DU 16/12/2022 (AM_2022_230) MODIFICATION N°2 DU PLU M2DC ooooooooooo Par arrêté n° AM_2023_042 du 20 mars 2023, le Maire de Le Rouret a ordonné l’ouverture de L’ENQUÊTE PUBLIQUE sur le projet de PLU, Avec l’avis conforme du 20 mars 2023 de la MRAe (n° saisine=CU-2023-3345 et n°MRAe=2023ACPACA24). L’enquête publique se déroulera à la Mairie (06 650 Le Rouret 04 93 77 20 02) du jeudi 06 avril (08h00) au mardi 09 mai 2023 inclus (17h00), pendant 34 jours consecutifs, comme suit : le lundi et mardi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, le mercredi de 08h00 à 12h00, le jeudi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et le vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h30. Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier en Mairie ou sur le site internet de la Commune (www.lerouret.fr); et soit consigner ses observations sur le registre papier d’enquête, soit les adresser par écrit au Commissaire-enquêteur (Mairie) ou par voie dématérialisée (https://www.registre-dematerialise.fr/4568 et [email protected]). Le dossier comprend les pièces modifiées du dossier de PLU : -Exposé des motifs, -Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP , 2 plans), -Règlement écrit, liste des Emplacements Réservés, liste de la Mixité Sociale, liste du patrimoine protégé, -Règlement graphique (3 plans de zonage), -Avis des Personnes Publiques Associées, -Arrêtés municipaux et mesures de publicité. Madame BOUTEILLER a été désignée par le Tribunal Administratif de Nice comme Commissaire-enquêteur, et recevra en Mairie du Rouret de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : jeudi 6 avril, samedi 15 avril (Ouverture exceptionnelle pour les seuls besoins de l’enquête) , mardi 2 mai et mardi 9 mai 2023. Son rapport et ses conclusions motivées seront transmis au Maire dans un délai de 30 jours à l’expiration de l’enquête. Ces documents seront tenus à la disposition du public en Mairie et sur le site internet de la Commune pendant une année. Fait au Rouret, le 20 mars 2023 Le Maire, Conseiller Départemental 06, Gérald LOMBARDO.
Société par actions simplifiée (SAS) 7500.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL Sociéte par Actions Simplifiée au capital de 7 500 €uros Siège social : 9 ter rue Emmanuel Philibert - 06300 NICE RCS NICE 449 037 423 AVIS Par décisions de L’AGE en date du 10 mars 2023, il a été pris acte de la nomination de M. Benjamin MONDOU, Né le 23 janvier 1974 à NICE (06), de nationalité française, demeurant 6 boulevard du Mont Boron à NICE (06300), en qualité de nouveau Président à compter du même jour et pour une durée illimitée, en remplacement de M. Stéphane DRAGO, Président démissionnaire. Mention en sera faite au RCS de NICE.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite