Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SCI CALNE SCI au capital de 1 000 € Siège social : 40 rue de Mourzouck, 44300 NANTES 922 018 361 RCS NANTES TRANSFERT DE SIÈGE Aux termes de l’assemblee générale en date du 03/01/2023, il a été décidé de transférer le siège social au 11-13 rue Latour Maubourg, 06400 CANNES, Et ce, à compter du 03/01/2023. Objet : L’acquisition d’un immeuble sis à CANNES, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement. Durée : 99 ans. Les statuts ont été modifié en conséquence. La société sera radiée du RCS de NANTES et immatriculée au RCS de CANNES.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION : Par acte SSP du 21/12/2022, il a eté constitué une SAS dénommée : LA MAIOUN - Capital : 1 000 €. Siège : 1403 route de Saint-Laurent, 06610 LA GAUDE. Objet : En France et à l’étranger, Vente à emporter, livraisons de pizzas, snacks, burger, sandwichs, plats préparés, desserts, boissons et tout autre produit de même catégorie. Président : Madame Marina MAMBIE demeurant à 406 chemin du Peymont, 06610 LA GAUDE. Directeur général : Monsieur Yannick MAMBIE demeurant à 406 chemin du Peymont, 06610 LA GAUDE. Transmission des actions : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du président de la société. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS GRASSE. Pour avis. Le représentant légal.
Société en nom collectif (SNC) 9909.19 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
BOUZIGUES FRERES SNC au capital de 9 909,19 € Quartier des Minelles, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE RCS CANNES n° 695 920 652 AVIS DE CHANGEMENT GERANT : Aux termes d’une AGE du 19/12/2022, prenant effet ce jour, Nomination de Monsieur Quentin LE LAGADEC sis 1625 avenue de Fréjus, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE, en qualite de gérant suite au décès de Monsieur Philippe BOUZIGUES. Validation : RCS CANNES.
Société par actions simplifiée (SAS) 10000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
LA TERRE DE TA MERE Sociéte par actions simplifiée au capital de 10.000 € Siège social : 255, bd de la Madeleine 06000 NICE 887 920 676 R.C.S. Nice AVIS DE DISSOLUTION Par AGE du 22/12/2022 il a été décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 22/12/2022 et sa mise en liquidation. M. Richard MAZIGH 286, Chemin de la Ginestière, 06200 NICE a été désigné en qualité de liquidateur. Le siège de liquidation est fixé au siège social 255, bd de la Madeleine, 06000 NICE. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de NICE.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 500.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP du 25/01/23, constitution d’une SASU denommée : MR & MRS DRIVER- Capital : 500 €. Siège : 340 rue du Jardin Secret, 06160 JUAN-LES-PINS. Objet : Chauffeur VTC. Président : M. Hichem BEN ABDELKADER demeurant à 340 rue du Jardin Secret, 06160 JUAN-LES-PINS. Transmission des actions : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du président de la société. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation : ANTIBES.
Société civile 1524.49 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL La SCP ROZEPH au capital de : 1 524,49€, dont le siège est à L’agapanthe, 62 boulevard Paul Montel, NICE (06200), immatricule au RCS de NICE sous le n°483 210 555. Les associés ont décidé aux termes d’une AGE en date du 16 janvier 2023, de transférer le siège social à l’adresse suivante : 420 avenue Sainte-Marguerite, NICE (06200), à compter du même jour et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts. Formalité RCS NICE.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
LK NICE SASU au capital de 1 000 € 5 Boulevard Auguste Raynaud, 06100 NICE RCS NICE n° 914 337 506 AVIS Par décision de l’associe unique du 01/12/2022, prenant effet ce jour, Il a été décidé de transférer le siège social au 6 Place des Cigalusa, 06300 NICE. Madame Lilah Muriel Fatna PLENT demeurant 6 Place des Cigalusa, 06300 NICE est nommée présidente en remplacement de Monsieur Ilane LIBRATI démissionnaire. Validation : RCS NICE.
Commune
Evenement: Avis administratif
ARRETE CONSTATANT L’INCORPORATION DE BIENS DANS LE DOMAINE COMMUNAL N02022/11/10 Le Maire de la Commune de Levens Vu l’article LI 123-1 et suivants du Code Général de la propriéte des personnes publiques, Vu la Code général des collectivités territoriales, Vu la Code civil, notamment son article 713, Vu l’arrêté municipal 1102022/02/004 du 25 février 2022, Vu l’avis de publication et l’affichage de l’arrêté du 25 février 2022 au 26 août 2022, Vu la délibération du conseil municipal du 4 octobre 2022 incorporant le bien dans le domaine communal ; ARRETE Article 1 : Constate l’incorporation des biens cadastrés: B n0 1199, B 110 1219, B 1+1247, B 110 1251, B 110 1279, B 110 1302, B 1+1340, B 110 1342, B 110 1349, B 110 1504, B 110 1506, B 110 1507, B n0 1508, B 110 1509, B 110 151 1, B 110 1512, B 110 1514 situés au lieu-dit Parc Laval à Levens dans le domaine communal. Article 2 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage. Une notification sera faite : à la dernière adresse du dernier propriétaire connu, à Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice pour publication. Fait à Levens, le -9 DEC. 2022 do
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite