Société à responsabilité limitée (SARL) 283500.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Il a eté constitué par acte authentique reçu par Maître Marie MAUBERT-BRIDOUX, notaire à GUYANCOURT (78280), En date du 20 janvier 2023 Dénomination : MINION SARL Forme : Société à responsabilité limitée Siège social : 8 avenue des Pins du Parc, 06160 ANTIBES Objet : La construction ou l’acquisition, suivie de la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers meublés ou non. Durée de la société : 99 années. Capital social : 283 500 € Montant des apports en numéraires : 283 500 € Cession de parts et agrément : Toute cession est soumise à agrément. Gérant : Monsieur Stewart Timothy CARRELL, demeurant à MIAMI (33133) 3586 Franklin Avenue (USA). La société sera immatriculée au RCS d’ANTIBES Pour avis.
SARL unipersonnelle (EURL) 56500.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
BEGA Sociéte à responsabilité limitée à associé unique au capital de 56 500 €uros Siège social : Résidence « Rives Azur Park » 660 Chemin des Moyennes Breguieres 06600 ANTIBES 448 018 333 RCS ANTIBES TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une AGE en date du 1er janvier 2023, il a été décidé de transférer le siège social à l’adresse suivante : Les Résédas 1 - 198 avenue de l’Hubac - 06250 MOUGINS. Gérant : M. ALLEAUME Philippe sis Les Résédas 1 - 198 avenue de l’Hubac - 06250 MOUGINS. Radiation du RCS d’ANTIBES, Ré-immatriculation au RCS de CANNES.
Société par actions simplifiée (SAS) 5000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
CLAUDE BADEY CONSULTING SAS en liquidation au capital social de 5 000 €uros Siège social : 22 boulevard du Cap 06160 ANTIBES 819 889 460 RCS ANTIBES CLÔTURE DE LIQUIDATION Le 17/05/2022 à ANTIBES, l’associe unique a approuvé les comptes de liquidation, Déchargé Monsieur Claude BADEY, demeurant 22 boulevard du Cap - 06160 ANTIBES, liquidateur, de son mandat, lui a donné quitus de sa gestion et a constaté la clôture de liquidation à compter du 31/12/2021. La société sera radiée au RCS d’ANTIBES. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 2000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par décision de l’AGE du 12/01/2023, la SARL KILEI 06 au capital de 2 000 €uros RCS NICE 750 282 386 00010 dont le siège social est situé au 24, Avenue Flores 06000 NICE, representée par son gérant monsieur Mohamed Ben Frej Ben Abdeljelil, il a été décidé de transférer le siège social à la nouvelle adresse de son gérant au 14, Chemin de l’Arbre 06340 LA TRINITÉ à compter du 12/01/2023.
Société civile immobilière 2500.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 17/01/2023, il a eté constitué une SCI dénommée : SCI CNC Capital : 2 500 € Siège : 1143 Corniche d’Agrimont, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR Objet : L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant : Monsieur Christian DOULCIER demeurant 4 Boulevard Maurice Maeterlinck, 06300 NICE Cession de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément à l’unanimité des associés. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS ANTIBES.
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 2000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
A.A.R.P.I. EOS ASSOCIES Avocats aux barreaux de NICE et de PARIS eos-associes.com NOMINATION DE CO-GÉRANT Aux termes d’un acte des decisions unanimes SSP, en date du 8 novembre 2022, Les associés de la société CABINET AZUR DENTAIRE, SELARL au capital de 2 000 €uros, ayant son siège social 7 avenue de la République, 06300 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 914 722 186, ont décidé la nomination de Monsieur Nicolas Charles ALLOUCHE, né le 1er février 1996 à NICE (06000), demeurant 12 boulevard Gorbella, 06100 NICE, en qualité de co-gérant, avec effet le 8 novembre 2022. Mention en sera faite au RCS de NICE. Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
SAS PHILOMENA SAS au capital de 1 000 € Siège social : chemin de la Bastide Rouge 06150 CANNES LA BOCCA 819 454 406 RCS CANNES AVIS Par assemblee générale extraordinaire du 14/12/2022, il a été décidé d’étendre l’objet social aux activités d’acquisition, Détention et gestion de tous titres de sociétés et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts.
Société civile 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte SSP, en date du 10/01/23, Il a eté constitué une société dont les principales caractéristiques sont les suivantes : Dénomination sociale : APHRODITE. Forme : Société Civile Capital social : 1 000 €. Siège social : 6 rue Massenet 06000 NICE. Objet social : L’acquisition, la gestion, la location et l’administration de tous biens mobiliers et immobiliers ; l’emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet, Durée : 99 ans. Madame Hélène OGANESSIAN demeurant à NICE 6 rue Massenet est nommée gérante à compter de ce jour. Cession de parts sociales entre associés, au profit du conjoint, d’un ascendant ou un descendant du cédant, à des tiers, nécessite le consentement des associés représentant plus des trois quarts du capital social. Immatriculation au RCS de NICE.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite