Société à responsabilité limitée (SARL) 2000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
SELLERIE DECORATION LE LIGURE SARL en liquidation au capital de 2 000 € 43 Boulevard du Maréchal Joffre, 06310 BEAULIEU-SUR-MER RCS NICE n° 539 255 562 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une AGE du 31/12/2022, il a eté décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; de donner quitus au liquidateur Madame Claire MATERNOWSKI, Demeurant 3 rue André Cane, 06310 BEAULIEU-SUR-MER pour sa gestion et de le décharger de son mandat ; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 31/12/2022. Radiation au RCS de NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 04/01/2023, il a eté constitué une SCI dénommée : GHALAYINI RESIDENCE Capital : 1 000 € Siège : 427 Boulevard Courteline, 06250 MOUGINS Objet : L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérants : Madame Lina ALMUHTADI et Mr Wael AL GHALAYINI demeurant ensemble villa 470 road 4303 block 943, 06300 RIFFA VIEWS - BAHREIN Cession de parts : Toute cession de parts sociales est soumise à l’agrément de la gérance. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS CANNES.
Société civile immobilière 4573.47 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SCI DAVID FELICIEN SCI au capital de 4 573,47 € Siège social : 3 rue Felicien David 84000 AVIGNON 342 521 259 RCS d’AVIGNON TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Le 16/01/2023, la décision unanime des associés a décidé de transférer le siège social 77-79 boulevard de la République 06400 CANNES, à compter du 16/01/2023. Objet social : La construction et l’acquisition d’immeubles, L’administration et l’exploitation par bail ou location desdits immeubles. Durée : expire le 10/10/2086 Radiation au RCS d’AVIGNON et réimmatriculation au RCS de CANNES.
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 2650.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SELARL DR BERNARD PIGEARIAS ET ASSOCIES SELARL au capital de 2 650 € 3 Rue Cronstadt, 06000 NICE RCS NICE n° 448 187 989 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 15/07/2022, prenant effet le 15/07/2022, Il a éte décidé de transférer le siège social au 126 Chemin de la Maure, La Mauresque, 06800 CAGNES-SUR-MER. Gérant : Monsieur Bernard PIGEARIAS demeurant 126 Chemin de la Maure, La Mauresque, 06800 CAGNES-SUR-MER. Validation : RCS ANTIBES. Pour avis La gérance
Commune
Evenement: Résiliation de bail (local commercial)
Département des Alpes-Maritimes Commune de Rigaud AUBERGE COMMUNALE Le Rigaudois Fin du bail commercial « Aux termes d’un contrat de gérance en date du 13 juillet 2019, validé par les services de la Prefecture en date du 26 juillet 2019 il a été confié la gérance de l’Auberge communale « Le Rigaudois » à Monsieur Marc Nasso sous l’enseigne commerciale « Le New Rigaudois » demeurant à RIGAUD 06260 pour une période de 9 ans au 1er mai 2019. D’un commun accord en date du 26 novembre 2022, Le bail commercial est résilié par anticipation au 31 décembre 2022. Francis MOYA Maire de RIGAUD
Société à responsabilité limitée (SARL) 8000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
CLÔTURE DE LIQUIDATION Dénomination : C.P PUBLICITE. Forme : SARL en liquidation. Capital social : 8 000 €. Siege social et de liquidation : 15 rue Sicard 06220 VALLAURIS. 439 530 346 RCS d’ANTIBES. Aux termes d’une décision du 28/10/2022, l’associé unique a approuvé les comptes de liquidation du 30/09/2022, Donné quitus au liquidateur Claude ANFOSSO demeurant 155 chemin des Darboussières 06220 VALLAURIS et prononcé la clôture de liquidation de la société à compter du 30/09/2022. La société sera radiée du RCS d’ANTIBES.
Société civile immobilière 1524.49 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SCI RONIE SCI au capital de 1 524,49 € 9 Allée ville-Marie, 72200 LA FLECHE RCS LE MANS n° 417 636 198 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par delibération du 15/12/2022, prenant effet ce jour, Il a été décidé de transférer le siège social au 338 Chemin du Petit Four, 06600 ANTIBES. Gérant : Mr Florian CHAILLEUX sis 338 Chemin du Petit Four 06600 ANTIBES. Radiation au RCS LE MANS, réimmatriculation au RCS d’ANTIBES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
YACHTING COMMUNITY SARL au capital de 1 000 € 43 Boulevard Stalingrad, 06300 NICE RCS NICE n° 829 231 588 AVIS Aux termes d’une AGO du 17/01/2023, prenant effet le 17/01/2023, Nomination de Monsieur Patrick GILLIOT sis 1628 Chemin de Saint-Maymes, 06600 ANTIBES, en qualite de gérant en remplacement de Monsieur Claude NIEK, démissionnaire. Validation : RCS NICE.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite