Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
BASAMI SARL au capital de 1 000 € 11 rue grimaldi, 06000 NICE RCS NICE n° 890 302 078 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 01/06/2024, prenant effet ce jour, Il a éte décidé de transférer le siège social au 43 Promenade des Anglais, 06000 NICE. Mention au : RCS NICE.
Autre société civile 105000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
ACL Societé Civile au capital de 105 000 € 49 chemin de cremat, 49-51, 06200 NICE RCS NICE n° 450 203 070 TRANSFERT DE SIÉGE SOCIAL Par délibération du 06/05/2024, prenant effet le 06/05/2024, Il a été décidé de transférer le siège social au 17 Avenue le Mesnil, 06200 NICE. Mention au : RCS NICE. Pour avis Le notaire
Société civile immobilière 6000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AVIS Par decision du 31/05/2024 prenant effet audit jour de la SC « LES CENTIFOLIAS » au capital de 6.000 € ayant siège social à Grasse (06), 46 rue Benoît Bourgarel, Les Lauriers, Quartier Plascassier, immatriculée 809 019 698 RCS Grasse, M Patrice SCHWARCZ demeurant 46 rue Benoît Bourgarel, Les Lauriers, Quartier Plascassier, Grasse (06), à démissionné de son mandat de gérant. La Sari EMETH GESTION au capital de 24.500 € ayant siège social à Paris (75014) 81 rue de l’Abbé Groult immatriculée 399 448 281 RCS Paris, représentée par son gérant en exercice M Frédéric SCHWARCZ demeurant à Montrouge (92), 3 rue Radiguey a été désignée en remplacement pour une durée illimitée ;
SAS, société par actions simplifiée 1000.00 EUR
Evenement: Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
EXPERTS PRO FORMATIONS SAS au capital de 1 000 € 14 av George V, VILLA LA BARAKA, 06000 NICE RCS NICE n° 895 409 829 AVIS DE CONTINUATION D’ACTIVITE MALGRÉ PERTE DE LA MOITIÉ DU CAPITAL Aux termes d’une AGE du 28/12/2023, Prenant effet ce jour, les associes ont décidé de qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la société malgré une perte de la moitié du capital social. Validation: RCS de NICE.
Société civile immobilière 1676.94 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
JEAN CLAUDE Sociéte civile immobilière au capital de 1 676.94 euros Siège social : 48 Rue Rossini 06000 NICE 423 853 902 RCS NICE CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 janvier 2023, l’assemblée générale des associés a : -approuvé les comptes de liquidation arrêtés au 31 décembre 2022 -donné quitus au liquidateur Monsieur LEVY Jean, Demeurant au 48 Rue Rossini - 06000 NICE, de sa gestion et l’a déchargé de son mandat, -constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du 31 décembre 2022. Dépôt des comptes de liquidation au RCS NICE.
Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL S 250000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SUD PLAISANCE COTE D’AZUR - SPCA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE CAPITAL SOCIAL : 250 000 EUROS SIEGE SOCIAL : 65 ANCIENNE ROUTE DE CANNES 06220 VALLAURIS 913 128 054 R.C.S. ANTIBES AVIS L’associé unique, par délibération du 07/06/2024, A decidé de transférer, à compter du même jour, le siège social de la société du : 65 Anciennes route de Cannes, 06220 VALLAURIS, au : 18 Allée Espigaou, 13008 MARSEILLE, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. La société sera désormais immatriculée auprès du R.C.S de MARSEILLE. POUR AVIS
SAS, société par actions simplifiée 5000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
CASA BAT CONCEPT « C.B.C. » SAS au capital de 5.000 € en cours de liquidation Siège social : 60 Avenue de Nice - Les Delphes - 06800 CAGNES SUR MER N° 889 549 507 RCS ANTIBES CLÔTURE DE LIQUIDATION Par AGO du 5/06/24, la collectivite des associés a décidé : -d’approuver les comptes de la liquidation, -de donner quitus au liquidateur et de le décharger de son mandat, -de prononcer la clôture de la liquidation à compter du 5/06/24 La société sera radiée du RCS d’Antibes Pour Avis : Le liquidateur
SAS, société par actions simplifiée 8000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SERVICES TRAVAUX ACROBATIQUES NICOIS Enseigne Commerciale : ETNA STAN SAS au capital de 8 000 € 60 coursive des charpentiers, ZI SECTEUR A3, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR RCS ANTIBES n° 507 962 645 CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Aux termes d’une AGE du 15/04/2024, Prenant effet le 15/04/2024, nomination en qualité de president de Madame Patricia BOUSQUET sis 1641 route de monticello, 20220 MONTICELLO, en remplacement de Monsieur Christian AUDINEAU, décédé. Validation: RCS ANTIBES. Pour avis Le président
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite