SAS, société par actions simplifiée 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte sous seing prive en date à Nice du 10 juin 2024, il a été constitué une SAS dénommée « BEAUTES COWORKING », Au capital de 1.000 €, dont le siège social est 38 rue Tondutti de l’Escarène à Nice (06000) et dont l’objet est « l’exploitation d’espaces de coworking, la location de bureaux et d’espaces de travail privatifs ou partagés, de salles de réunion, de réceptions, nécessaires pour l’exercice des activités de coworking ». Le Président est Monsieur Ruben ASSARAF, né le 15 janvier 1985 à Nice, de nationalité française, demeurant 2 avenue de Suède à Nice (06000). - Transmission des actions : les actions sont librement cessibles entre actionnaires et transmissibles à un tiers avec agrément préalable de la société. - Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : chaque actionnaire est convoqué aux assemblées ; chaque action donne droit à un vote. - Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation. - Immatriculation : RCS de Nice. POUR AVIS
SARL unipersonnelle (EURL) 100.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AVIS Suite aux decisions en date du 01/05/24, l’associé unique et président de la SASU SLAM DRIVE, RCS NANTERRE 949414320, siège social 66 bld Richard Wallace 92800 PUTEAUX, capital 100€, a décidé de transformer la société en Société à Responsabilité Limitée à associé unique, sans création d’un être moral nouveau. Cette décision entraine la fin des mandats des dirigeants de la société sous son ancienne forme. Sous sa nouvelle forme la société aura pour gérant : M. Smaïl SLAMANI, né le 29/08/83 à Bourg-la-Reine (92), dmnt 54 av. Henry Dunant 06100 NICE, et de transférer le siège social au 54 av. Henry Dunant 06100 NICE, à cpter de ce même jour. Pour avis RCS NICE
Société civile immobilière 100.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2024, est constituée la Sociéte présentant les caractéristiques suivantes : DENOMINATION : SCI ACCUEILLIR ET GRANDIR FORME : Société civile Immobilière CAPITAL : 100 €uros SIEGE SOCIAL : 6 square Marc Antoine Charpentier, Résidence Palais Campra - 06000 NICE OBJET : L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers la vente de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment d’un immeuble 8 rue des Chevaliers de Malte 06100 NICE ou tout autre bien équivalent. Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. DUREE : 99 années CO-GERANCE : Jennifer AUGIER née le 18/06/1992 à HYÈRES, demeurant 6 boulevard Henri Sappia 06100 NICE, de nationalité Française nommée pour une durée illimitée. Marion, Lucille, Angèle, Thérèse HONORE épouse DUMONT née le 04/12/1990 à NICE demeurant 6 square Marc Antoine Charpentier, Résidence Palais Campra 06000 NICE Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale. IMMATRICULATION : au RCS de NICE Pour avis,
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 44835.26 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
Cabinet AARPI MONTAGARD & ASSOCIES Avocats aux barreaux de NICE et de PARIS 1 rue de Suffren (06400) CANNES LA PECHERIE DE L’OCEAN SASU au capital de 44 835,26 € 409 avenue honore ravelli, 06580 PEGOMAS RCS GRASSE n° 806 250 114 CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Par décision de l’associé unique du 06/06/2024, prenant effet le 06/06/2024, Nomination en qualité de president de Monsieur Franck BERCOVICI sis 16 allée joseph kessel, Résidence Central Park, 06270 VILLENEUVE-LOUBET, en remplacement de Monsieur Yoackim BALICCO démissionnaire à compter du même jour. Validation : RCS GRASSE. Pour avis Le président
SAS, société par actions simplifiée 1500.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
JMN SAS au capital de 1 500 € 7 Rue Masséna, 06110 LE CANNET RCS CANNES n° 493 817 613 TRANSFERT DE L’ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL Suite au PV des decisions de l’associé unique du 05/06/2024, prenant effet ce jour, Il a été décidé de transférer l’établissement principal au 9 Rue Masséna, 06110 LE CANNET. Mention au : RCS CANNES. Pour avis L’associé unique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 15000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SAS ALMA SECURITE SAS au capital de 500 € 33 bd mal juin, 06800 CAGNES-SUR-MER RCS ANTIBES n° 882 891 369 AVIS Par décision de l’associe unique du 01/12/2023, prenant effet ce jour, A été décidé la transformation en société à responsabilité limitée sans la création d’un être moral nouveau et l’augmentation de capital à 15 000 €uros. Cette décision entraîne la fin des mandats des dirigeants de la société sous son ancienne forme. Sous sa nouvelle forme la société aura pour gérant : Madame Leila ANAYA sis 94 Route de Turin, 06300 NICE. Validation au RCS ANTIBES.
Evenement: Rectificatif / Erratum
ADDITIF À l’annonce n°212004 parue dans le present journal du 23/05/2024 il fallait ajouter Directeur général : Madame Fatimata SOW demeurant 59/63 Avenue Raoul Dufy 06200 Nice.
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF Suite à l’annonce n°211998 parue dans le présent journal du 23/05/2024 il fallait lire par ASSP du 30/05/2024 et siege social : 81 ancien Chemin de la Lanterne 06200 Nice.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite