SAS, société par actions simplifiée 20000.00 EUR
Evenement: Démission du Commissaire aux Comptes
MATHEZ CONSEIL FORMATION SAS au capital de 20 000 € avenue emmanuel pontremoli, NICE LA PLAINE 1 - BAT C2, 06200 NICE RCS NICE n° 750 181 661 CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES Aux termes d’une AGO du 30/06/2023, Prenant effet le 30/06/2023, il a éte décidé de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire FERRUA RIBES AUDIT, SARL , 803 488 527 RCS CANNES sis 694 Avenue Maurice Donat, Natura 3, 06250 MOUGINS en remplacement de SOFICA AUDIT, démissionnaire, et en qualité de commissaire aux comptes suppléant Monsieur Franck FERRUA sis 1198, avenue du docteur maurice donat, Natura 3, 06250 MOUGINS en remplacement de Monsieur Denis Jacques Césaire RAYBAUD démissionnaire, à compter du 30/06/2023, prenant effet le 30/06/2023. Validation: RCS NICE. Pour avis Le représentant légal
Société civile immobilière 452500.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte reçu par Maître Aurélie de BRÉZÉ, Notaire à NICE, Le 2 mai 2024, il a été constitue la société devant avoir les caractéristiques suivantes : Dénomination : MERCANTOUR. Forme : Société civile immobilière. Siège social : 412 Boulevard de la Madeleine, 06000 Nice. Objet : Acquisition, apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers.. Durée de la société : 99 année(s). Capital social variable (montant minimum) : 45200 euros Capital social variable initial (montant minimum) : 452500 euros Capital social variable (montant maximum) : 800000 euros Cession de parts et agrément : Les cessions sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés statuant à l’unanimité. Gérant : Madame Eric FIGAROL, demeurant 395 Chemin du Perron, 06640 St Jeannet La société sera immatriculée au RCS de Nice. Pour Avis Le Notaire
SAS, société par actions simplifiée 5000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
ROYAL DONUTS CAP Sociéte par actions simplifiée au capital de 5000 €uros Siège social : 317 avenue Eugène Donadéi, quartier du lac Centre commercial ’Cap 3000’ 06700 SAINT LAURENT DU VAR 948 093 547 RCS ANTIBES AVIS Aux termes d’une AGE du 29/04/2024, Prenant effet ce jour, il a été décidé des démissions de Madame IMENE BEN LAMINE es qualité directrice générale, de Monsieur HEDI GLAI es qualité de président. Et par cette même AGE il a été décidé la nomination au fonctions de présidente Madame BEN LAMINE IMENE née le 18/04/1992 demeurant au 27 Avenue François Tuby Lot 3 06150 CANNES. La présidente
Société civile immobilière 2000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 29/05/2024, il a eté constitué une SCI dénommée : GCLM Capital : 2 000 € Siège : 1 place du village, Les hauts de vaugrenier, 06270 VILLENEUVE-LOUBET Objet : L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Gérant : Madame Natacha LIPP demeurant 21 Allée du Piol Vaugrenier, 06270 VILLENEUVE-LOUBET Cession de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS ANTIBES.
Autre société civile 3938000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte reçu par Maître Aurélie de BRÉZÉ, Notaire à NICE, Le 6 mai 2024, il a été constitue la société ayant les caractéristiques suivantes. Dénomination : KELAU. Forme : Société civile. Siège social : 302 Avenue de Fabron, Villa Aztec, 06200 Nice. Objet : Propriété, gestion, et vente d’un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou autres titres ; souscription de contrats de capitalisation ; acquisition, apport, gestion, administration et vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers. Durée de la société : 99 année(s). Capital social variable initial : 3938000,00 euros. Capital social variable (montant minimum) : 393800 euros. Capital social variable (montant maximum) : 5000000 euros. Cession de parts et agrément : Toutes les cessions de parts sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. Gérant : Madame Laure NOIRAY, demeurant 302 Avenue de Fabron, Villa Aztec, 06200 Nice. La société sera immatriculée au RCS de Nice. Pour avis. Le Notaire
Société civile immobilière 82749.33 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
SCI PRE CATELAN SCI en liquidation au capital de 82 749,33 € quartier la plaine, LOT DU PRE CATELAN, 06410 BIOT RCS ANTIBES n° 422 735 597 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une AGE du 29/02/2024, Il a éte décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; de donner quitus au liquidateur Monsieur Jacques ANDRE, demeurant 390 Avenue Colonel Meyere, 06140 VENCE pour sa gestion et de le décharger de son mandat ; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 31/12/2023. Radiation au RCS d’ANTIBES.
SAS, société par actions simplifiée 1500.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 30/05/2024, il a eté constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : EDEN KEYS Objet social : L’activité d’agence immobilière, La négociation, l’achat, la vente, la gestion, la location de tout bien ou droit immobiliers ; La transaction en vue de l’achat, la vente, l’échange, la location ou la sous-location de biens immobiliers et de fonds de commence, et notamment tous types d’activités liées aux opérations de marchands de bien ; Siège social : 15 AVENUE CAMILLE BLANC 06240 Beausoleil. Capital : 1500 € Durée : 99 ans Président : M. COIZY ANTOINE, demeurant 15 AVENUE CAMILLE BLANC 06240 Beausoleil Admission aux assemblées et droits de votes : Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent. Chaque action donne droit à une vote. Clause d’agrément : La cession des action est libre entre associé. Les action ne peuvent être cédées à des tiers ou entre groupes d’associés, qu’avec l’agrément préalable de la collectivité de associés Immatriculation au RCS de Nice
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte SSP en date à NICE du 3 juin 2024, a eté constituée la société suivante : Dénomination sociale : JCA CONSULTING & MANAGEMENT Forme sociale : Société à responsabilité limitée Siège social : 5 rue Longchamp Palais Fantino à NICE (06000) Objet social : Les conseils et l’assistance aux particuliers, Entreprises ou organismes divers, français ou étrangers, en matière d’organisation, d’optimisation et de suivi de projets dans les domaines mobiliers, immobiliers et de la plaisance de luxe, d’aide à l’achat de tous produits et de mise en place de tous services y afférents. Représentation à toutes assemblées générales et toutes réunions de gestion avec toutes personnes ou structures en charge de la gestion des actifs des clients de la société. Durée de la Société : 99 ans à compter son immatriculation au RCS Capital social : 1.000 €uros Gérance : M. Jean-Claude, Louis, Mario ACCOMASSO, né le 18/11/1964 à MONACO, de nationalité française, demeurant 5 rue Longchamp Palais Fantino à NICE (06000) Immatriculation au RCS de NICE Pour avis
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite