Société civile immobilière 914.69 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
Etude de Maître Elodie BECHETOILLE Notaire à SATILLIEU (Ardeche), 72 Quai Vinson RECTIFICATIF À l’annonce parue le 30/05/2024 concernant la nomination d’un co-gérant et transfert du siège social de la SCI TOURBELLA : Départ de Mme Suzanne BELLEVEGUE de ses fonctions de gérante, par suite de son décès. Mention sera faite au RCS de CANNES et de AUBENAS Pour avis Le notaire
Société civile immobilière 1524.49 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
SCI LARA SCI en liquidation au capital de 1 524,49 € 3 rue Poincaré, 06200 NICE RCS NICE n° 390 282 986 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une AG du 30/05/2024 , il a eté décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; de donner quitus au liquidateur Madame Laura DEVLIN, Demeurant 14 rue du midi , 1248 HERMANGE GENEVE pour sa gestion et de le décharger de son mandat ; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 30/05/2024. Radiation au RCS de NICE.
SAS, société par actions simplifiée 8000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 27/05/2024, il a eté constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : KENGI Objet social : Exploitation de fonds de commerce de restaurant, Snack, kebab, pizzeria, crêperie, débits de boissons Siège social : 34, boulevard de la Turbie 06240 Beausoleil. Capital : 8000 € Durée : 99 ans Président : Mme KARSANDI Rukiye, demeurant 34, boulevard de la Turbie 06240 Beausoleil Admission aux assemblées et droits de votes : Tout actionnaire peut participer aux assemblées quel que soit le nombre de ses actions, chaque action donnant droit de vote. Clause d’agrément : Cession libre entre associés, soumise à agrément dans les autres cas. Immatriculation au RCS de Nice
SAS, société par actions simplifiée 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Il a eté constitué une société par acte sous seing privé, en date du 17 Avril 2024, à JUAN LES PINS. Dénomination : JKARCADES Forme : Société par actions simplifiée. Le siège social est situé 129 Bd Wilson 06160 JUAN LES PINS l’objet social est Restaurant, Brasserie au capital social de 1000 €uros. Pour une durée de 99 ans. Le Président M. Kamel BOUCHRIT demeurant 10 rue Mérimée Le Cristal Eden 06110 LE CANNET. La société sera immatriculée au RCS d’ANTIBES. Pour avis.
Société en nom collectif 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement d'Associés
SNC PAFRELLO SNC au capital de 1000 Siège social : 7 AVENUE CYRILLE BESSET 06800 CAGNES-SUR-MER 811 796 994 RCS d’ANTIBES AVIS Suite à l’acte de cession de parts sociales en date du 09/04/2024 enregistré au SIE de NICE le 18/04/2024, Dossier 2024 00009581, Réference 0604P61 2024 A 01711, à compter du 10/04/2024, M. POLTRI Nicolas, demeurant 1, Avenue du Passau Résidence Le Crystal 06800 CAGNES-SUR-MER a été nommé associé en remplacement de M. DISDIER Olivier Mention au RCS d’ANTIBES
SAS, société par actions simplifiée 1000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
COUTANT CLUCHAGUE AVOCATS Nice ad-CPS Société par actions simplifiée en liquidation Au capital de 1000 €uros Siege social : Mont Rose Bat 1, 11 Avenue de Picardie 06000 NICE, Siège de liquidation : IDEM 881 654 867 RCS NICE AVIS DE DISSOLUTION Suivant décision du 14 Février 2024, L’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable. M. WATCHI François, demeurant Mont Rose Bat 1, 11 Avenue de Picardie 06000 NICE ancien Président de la Société, a été nommé en qualité de liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé au siège social. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de NICE en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Société civile immobilière 2000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
Etude de Maîtres Laurent KOSMALA, Carine FIGUERAS-KOSMALA et Gilles DORÉE notaires associes, à CREST (Drôme) 26 bis, Boulevard du 6 juin 1944. AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte reçu par Maître Gilles DORÉE, Notaire associé de la société civile professionnelle dénommée « Laurent KOSMALA, Carine FIGUERAS-KOSMALA et Gilles DORÉE, notaires associés », titulaire de l’Office Notarial à CREST (Drôme), 26 bis, Boulevard du 6 juin 1944, soussigné, le 4 juin 2024, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes : Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Dénomination : MIRABEN. Siège social : NICE (06000), 5 rue des Lilas. Durée : 99 années Capital : DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €UR). Apports : en numéraires Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. Gérant : Monsieur Pascal Gaston Germain ADNET, demeurant à ANTIBES (06600) 1140 chemin des Terriers né à REIMS (51100) le 6 septembre 1962 pour une durée illimitée. La société sera immatriculée au registre national des entreprises et au registre du commerce et des sociétés de NICE. Pour avis Le notaire.
SAS, société par actions simplifiée 10000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
Oxygene83 Societé par actions simplifiée au capital de 10 000 euros Siège social : 10 Avenue Félix Faure Le Grand Hôtel, 06000 NICE 898 689 005 RCS NICE TRANSFERT DE SIÈGE Aux termes d’une délibération en date du 24 mai 2024, l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société par actions simplifiée Oxygene83 a décidé de transférer le siège social du 10 Avenue Félix Faure Le Grand Hôtel, 06000 NICE au 6 Impasse des Mûres, Les Hauts De Saint Paul 83440 SAINT PAUL EN FORET à compter de ce jour, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite