SAS 45700.00 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
ADDITIF À l’annonce n°3844 parue dans le présent journal du 26/08/2024 il fallait ajouter SIGLE : ECNG.
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 68602.00 EUR
Evenement: Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
AVIS Denomination : FUN KART. Forme : SARL au capital de 68602 euros. Siège social : Route GOURDON, 06620 LE BAR-SUR-LOUP. 334794492 RCS de Grasse. Aux termes de l’AGE en date du 12 septembre 2024, les associés ont décidé à compter du 12 septembre 2024 d’étendre l’objet social aux activités de : la création et gestion d’un parc de loisirs, La location et l’achat de terrains et immeubles en vue de la création de parcs de loisirs, La construction de pistes de goudron et terre pour circuit de karting et voitures, Location sur ces parcs d’emplacement publicitaire, Stockage et entretien de kart, La vente d’accessoires et pièces détachées réunir des personnes s’interessant aux parcs de loisirs et désirant apporter leur concours à toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social. Mention sera portée au RCS de Grasse.
SAS, société par actions simplifiée 100.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
LUMEEL SAS au capital de 100,00 € Siège social : 38 AVENUE DOCTEUR MAURICE DONAT 06800 CAGNES-SUR-MER modification au RCS de Antibes 985 066 232 AVIS Par decision Assemblée Générale Extraordinaire du 28/04/2024, il a été pris acte de la démission du Directeur général M. LETONDEUR Yohann patrick théodule letondeur à compter du 28/04/2024.
SARL unipersonnelle (EURL) 2000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
Dixit Numérique societé à responsabilité limitée à associé unique en cours de liquidation au capital de 2000 € Siège social : 535 route des lucioles, 06560 Valbonne 898 208 749 RCS GRASSE CLÔTURE DE LIQUIDATION Par décision du 5 juin 2024, l’associé unique, Statuant au vu du rapport du liquidateur, Monsieur Nuno de Andrade demeurant 95 A Chemin des Oliviers 06460 Saint-Vallier-de-Thiey, a approuvé les comptes de liquidation au 5 juin 2024, donné quitus au liquidateur et l’a déchargé de son mandat et a prononcé la clôture des opérations de liquidation au 5 juin 2024. Mention au RCS de GRASSE.
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 1460000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Dénomination : MEKONG. Forme : SARL. Capital social : 1460000 euros. Siège social : 68 Boulevard CARNOT, 06400 CANNES. 878782788 RCS de Cannes. Aux termes de l’AGE en date du 4 septembre 2024, l’associé unique a decidé, à compter du 4 septembre 2024, De transférer le siège social à 229 rue de la Poste, Le Phoenix, 73320 Tignes. Radiation du RCS de Cannes et immatriculation au RCS de Chambery.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
SHANKARA SCI en liquidation au capital de 1 000,00 €uros Siège social : 4 rue Lecerf 06400 CANNES 844 359 893 RCS CANNES CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une decision Extraordinaire en date du 30/06/2024, les associés ont approuvé les comptes de liquidation, Donné quitus et décharge de son mandat au liquidateur, Monsieur Frédéric MENU, demeurant au 4 rue Lecerf 06400 CANNES et prononcé la clôture des opérations de liquidation. La société sera radiée du RCS de CANNES. Pour avis et mention.
SAS, société par actions simplifiée 5000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
AD FORTIS SAS au capital de 5000 € Siege social : 561 CHEMIN DES PLANASTEAUX 06530 Le Tignet 922 411 871 RCS de Grasse TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL L’AGE du 01/08/2024 a décidé de transférer le siège social 481 chemin des Plateaux Fleuris Résidence Cap Azur 06700 Saint-Laurent-du-Var, à compter du 01/08/2024. Président : Mme MULOT Vanessa, demeurant 481 chemin des Plateaux Fleuris Résidence Cap Azur 06700 Saint-Laurent-du-Var Radiation au RCS de Grasse et réimmatriculation au RCS d’Antibes
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 15000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Dénomination : CALICE. Forme : SARL. Capital social : 15000 euros. Siège social : 68 Boulevard CARNOT, 06400 CANNES. 840180582 RCS de Cannes. Aux termes de l’AGE en date du 4 septembre 2024, l’associé unique a decidé, à compter du 4 septembre 2024, De transférer le siège social à 229 rue de la Poste, Le Phoenix, 73320 Tignes. Radiation du RCS de Cannes et immatriculation au RCS de Chambery.
Malgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suiteMalgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suite