Société par actions simplifiée (SAS) 98400.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
D’ORIANO Sociéte par actions simplifiée au capital de 98 400 € Siège social : BOX N 52 Min Saint-Augustin 06200 NICE 302 365 143 RCS NICE AVIS Aux termes du PV des décisions de l’associé unique du 19/12/2022, il a été pris acte de la fin du mandat de Directeur général exercé par Jean-François GHILIERMO, à compter du 31/12/2022. Pour avis
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
LA LOUBINIERE SCI au capital de 1 000 € mério inferieur cr21, LA LOUBINIERE, 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE RCS NICE n° 487 978 892 TRANSFERT SIEGE SOCIAL Par délibération du 30/11/2022, Prenant effet ce jour, il a été décidé de transférer le siège social au 178 Chemin de la Vertu, 84660 MAUBEC. Gérant: PAGNAC Gilbert et LELUIN Sylvie épouse PAGNAC sis ensemble 178 Chemin de la Vertu, 84660 MAUBEC. Radiation au RCS NICE, réimmatriculation au RCS de AVIGNON
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
F I C E T E X Avocats au Barreau de NICE 4 rue Kosma, 06000 NICE Tel : 04 93 16 27 78 - Fax : 04 93 82 00 54 SARL FOOD HALEVY Au capital de 1 000 € Siège social : 20 rue Saint François de Paule, 06300 NICE 905 215 323 RCS NICE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL L’associee unique a décidé de transférer le siège social de la société au 1, Promenade des Anglais à NICE (06000), Avec effet rétroactif au 5 janvier 2022. La gérance.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
KHALED SASU au capital de 1 000 € Siège social : 1501 route des Dolines Le Theleme 06560 VALBONNE 790 026 785 RCS GRASSE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’un Proces Verbal de décision de l’associé unique en date du 20 décembre 2022, Le siège social a été transféré à l’adresse suivante : 121 chemin des Bergeronnettes, 01280 Prévessin-Moëns La société sera radiée du Rcs de GRASSE.
Société civile immobilière 10000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SCI PIERGIL SCI au capital de 10 000 € 38 Boulevard Emmanuel Rouquier, 06130 GRASSE RCS GRASSE n° 442 947 677 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 25/11/2022, prenant effet ce jour, Il a éte décidé de transférer le siège social au 37 Chemin des Mimosas, 06530 PEYMEINADE. Validation : RCS GRASSE. Pour avis La gérance
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 100.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION : Par ASSP du 20/12/2022, constitution d’une SASU denommée : ALMART - Capital : 100 €. Siège : 9 Avenue Joseph Durandy, Bât. A1, 06200 NICE. Objet : Toutes activités de marchand de bien, à savoir achat de bien immobiliers ou terrains en vue de leur revente ;gestion du bien ; homme toute main pour des travaux légers ; agent commercial ; conseil en immobilier ; Président : Monsieur Alexandre MARTINO demeurant à 9 Avenue Joseph Durandy, Bât. A1, 06200 NICE. Transmission des actions : La cession d’action à un tiers est soumise à l’agrément de la société. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE.
Société en nom collectif (SNC) 656640.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
MANUFACTURE D’ENGINS DE PRECISION POUR PECHES SPORTIVES M E P P S Sociéte en Nom Collectif au capital de 656 640 €uros Siège social : 840 Chemin du Gheït BP 09 06391 CONTES CEDEX 562 115 725 RCS NICE AVIS Aux termes de l’assemblée générale du 05 décembre 2022, Monsieur Jean-Luc FAURE a démissionné de ses fonctions de cogérant avec effet à la date du 31 décembre 2022. En remplacement, à compter du 1er janvier 2023, Monsieur Rodolphe JACQUES demeurant à NICE (06200), 220 avenue Sainte Marguerite, Bâtiment E2 a été nommé cogérant.
Société à responsabilité limitée (SARL) 3000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
Ôme RENOVATION SARL au capital de 3 000 € Siège social : 163 BD DE ROQUEBILLIERE, 06150 CANNES 901 826 354 RCS de CANNES AVIS DE DISSOLUTION L’AGE du 20/12/2022 a décidé la dissolution et sa mise en liquidation amiable à compter du même jour, nomme liquidateur M. MARTIN Pierre, Demeurant 9 avenue Arletty Etage 2 - Escalier C 78390 Bois-d’Arcy, et fixé le siège de liquidation au siège social. Mention au RCS de Cannes.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite