Société par actions simplifiée (SAS) 10000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
GAETAN PEREZ INGENIERIE SARL au capital de 10 000 € 2 Allée des Lucioles, 06340 LA TRINITE RCS NICE n° 528 570 351 AVIS DE TRANSFORMATION Aux termes d’une AGE du 19/10/2022, prenant effet ce jour, Il a eté décidé la transformation en société par action simplifiée sans la création d’un être moral nouveau. Cette décision entraîne la fin des mandats des dirigeants de la société sous son ancienne forme. Sous sa nouvelle forme la société aura pour : Président : Monsieur Gaétan PEREZ GONZALEZ sis 2 Allée des Lucioles, 06340 LA TRINITE Transmission des actions : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du Président de la Société. Admission aux assemblées : Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Validation RCS NICE.
SARL unipersonnelle (EURL) 2000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
M.D ENERGIE SERVICE SARL à associé unique au capital de 2 000 € 630 Chemin du Castel, 06390 CONTES RCS NICE n° 752 636 670 AVIS DE DISSOLUTION Par decision de l’associé unique du 30/11/2022, prenant effet ce jour, L’associé unique a décidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Monsieur Christophe MANGIAPAN sis 630 Rue du Castel, 06390 CONTES a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. C’est à cette adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS NICE.
Société civile immobilière 170000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIGET SCI au capital de 170 000 € Siège social : 80 Avenue de Nice, LE FLAMBOYANT A, 06800 CAGNES-SUR-MER RCS ANTIBES n° 501 348 833 AVIS DE DISSOLUTION Par assemblee générale extraordinaire en date du 18 novembre 2022, Il a été décidé de la liquidation amiable et de la dissolution de la Société susvisée et il a été désigné en qualité de liquidateur : Monsieur Julien Frédéric Arthur BALLENBERGER, demeurant à VOGELGRUN (68600) 11 rue des Saules, né à CLAMART (92140) le 24 décembre 1973. Le lieu où doit être adressée la correspondance a été fixé en l’étude de la SCP KNITTEL GEISMARWISS et MATTIONI, notaires associés, à COLMAR (68000) 5 boulevard du Champ de MARS. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du RCS d’ANTIBES près le Tribunal Commercial d’ANTIBES. Pour avis, Le liquidateur
Société par actions simplifiée (SAS) 3000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
EVOCONCEPT Societé par actions simplifiée Au capital de 3 000 €uros Siège social : 36 Boulevard Gorbella 06100 NICE 824 168 041 RCS NICE AVIS DE DISSOLUTION Par décision du 1er janvier 2020, l’assemblée générale extraordinaire a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 1er janvier 2020 et sa mise en liquidation. A été nommé M. Enrico PAVAN demeurant 36 Vieux Chemin de Gairaut 06100 NICE, Avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé au 36 Boulevard Gorbella 06100 NICE, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de NICE. Mention sera faite au RCS : NICE. Pour avis,
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
FLOR’EL SARL au capital de 1 000 € Siège social : Avenue Pierre de Coubertin - 06000 NICE RCS NICE 913 735 437 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Suivant l’AGE du 09/12/2022, il a eté décidé de transférer à compter de ce même jour, Le siège social de la société au : 18, rue Jules Bianchi - 06200 NICE. L’article 5 des statuts est modifié. Dépôt légal au RCS de NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
A.S.F.L. SCI en liquidation Au capital de 1 000 € Siege social : NICE 06000 2 Ave Salonina Siège de liquidation : siège social 483 536 405 RCS NICE CLÔTURE DE LIQUIDATION L’AGO du 31/08/2022 a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Mme Antoinette FEROLETO demeurant 2 Ave Salonina 06000 NICE de son mandat de liquidateur, Donné à ce dernier quitus et constaté la clôture de la liquidation à compter du même jour. Les comptes de liquidation seront déposés en annexe du RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 106801329.00 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
CESSION DE FONDS DE COMMERCE Par Acte Sous Seing Privé, signé électroniquement le 08/12/2022, Enregistre au SPFE de GRASSE le 16/12/2022, Dr 2022 00020520, Réf. 0604P62 2022 A 03672, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS au capital de 106 801 329 €, dont le siège social est à SAINT-ETIENNE (42100) 1 Cours Antoine Guichard immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 428 268 023, a cédé à la Société LOUNIS DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée au capital de 7 000 €, dont le siège social est à CANNES (06400) 79 Avenue Maréchal Juin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le numéro 878 588 714, Un fonds de commerce d’alimentation générale exploité sous l’enseigne « CASINO SHOP » situé à CANNES (06400) 79 Avenue Maréchal Juin, pour lequel le vendeur est immatriculé au RCS de CANNES sous le numéro 428 268 023, moyennant le prix de 160 000 € avec entrée en jouissance le 08/12/2022. Les oppositions éventuelles seront reçues en la forme légale au plus tard dans les dix jours qui suivront la dernière en date des insertions prévues par la loi, à l’adresse du fonds cédé et pour la correspondance à l’adresse du siège social du cédant : DISTRIBUTION CASINO France Direction Juridique 1 Cours Antoine Guichard 42000 SAINT ETIENNE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
STACHA SCI au capital de 1 000 € - 2121 avenue de Fréjus, Les 4 Saisons B, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE - RCS CANNES n° 851 358 259 - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL : Aux termes d’une AGE du 26/12/2022, Prenant effet le 26/12/2022, il a eté décidé de transférer le siège social au 269 Avenue de Cannes, Riviera Park Bâtiment B, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE. Validation : RCS CANNES. Pour avis.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite